Hanes ariannol COUNCIL FOR AT-RISK ACADEMICS
Rhif yr elusen: 207471
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.25m | £2.67m | £3.08m | £6.14m | £12.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.46m | £2.38m | £2.71m | £6.45m | £12.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £71.71k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.24m | £2.66m | £3.08m | £6.13m | £12.35m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.59k | £6.40k | £4.84k | £6.86k | £117.87k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £114.00k | £10.00k | £58.53k | £20.87k | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.46m | £2.38m | £2.66m | £6.45m | £12.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.16k | £4.59k | £48.95k | £6.74k | £40.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.17k | £14.16k | £15.31k | £15.59k | £16.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.94k | £0 | £3.41k | £3.30k | £3.28k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.