Hanes ariannol ROWLAND HILL MEMORIAL AND BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 207479
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £552.57k | £565.17k | £1.38m | £559.83k | £589.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £705.52k | £682.64k | £1.16m | £673.36k | £590.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £355.45k | £420.97k | £1.32m | £520.64k | £500.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £118.10k | £86.94k | £45.38k | £21.42k | £78.07k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £64.73k | £42.68k | £398 | £48 | £1.74k | |
|
Incwm - Arall | £14.30k | £14.58k | £15.89k | £17.73k | £9.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £500 | £2.50k | £162.91k | £96.51k | £57.33k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £637.59k | £582.86k | £980.15k | £566.01k | £482.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £67.92k | £99.78k | £180.35k | £107.35k | £107.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £46.13k | £49.43k | £45.70k | £48.11k | £50.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.64k | £40.91k | £48.21k | £52.97k | £53.35k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.