Dogfen lywodraethu THE QUESTORS LIMITED
Rhif yr elusen: 207516
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 JUNE 1949, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 22 OCTOBER 1951, 20 OCTOBER 1952, 19 OCTOBER 1953, 18 OCTOBER 1954, 24 NOVEMBER 1969, 26 NOVEMBER 1979, 12 JANUARY 1981, 11 JAN 1988 & 6 FEB 2005
Gwrthrychau elusennol
TO ENCOURAGE THE STUDY AND PRACTICE OF DRAMATIC ART AND TO PROMOTE AND CONDUCT SUCH THEATRICAL AND MUSICAL PERFORMANCES, LECTURES, CONCERTS AND OTHER EDUCATIONAL ENTERPRISES AS MAY TEND TO THE ATTAINMENT OF THIS OBJECT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
LONDON AND ELSEWEHRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.