ymddiriedolwyr THE QUESTORS LIMITED
Rhif yr elusen: 207516
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Becky Hartnup | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Tamara Karen Elaine Laryea | Ymddiriedolwr | 04 August 2023 |
|
|
||||
Paul Walter James | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Simon David Rudkin | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Robert William Eagle | Ymddiriedolwr | 13 May 2020 |
|
|||||
Anthony Julian Simon Higginson | Ymddiriedolwr | 13 May 2020 |
|
|
||||
Rory Eoin Hobson | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
MICHELLE INA WEAVER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD JOHN MEAD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID ANTONY EMMET | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.