ymddiriedolwyr Isles of Scilly Charitable Trust comprising the Edward McDonald Fund and the Pilots Widows Fund
Rhif yr elusen: 207551
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (183 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Williams | Cadeirydd | 25 May 2017 |
|
|||||
Rev Elizabeth Burke | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Tim Jones | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
Stephen Watt | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
Rev CAROLE MARGARET HOLMES | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|||||
MARGARET DAVIS | Ymddiriedolwr | 25 May 2017 |
|
|
||||
Frances Grottick | Ymddiriedolwr | 10 December 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.