ymddiriedolwyr THE GRANGE CENTRE FOR PEOPLE WITH DISABILITIES
Rhif yr elusen: 207740
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Turner | Cadeirydd | 06 December 2018 |
|
|
||||
Peter Cottrell | Ymddiriedolwr | 31 May 2024 |
|
|
||||
Sarah Louise Russell | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Michael Guillem | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Dr Robert Hughes | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|||||
Rachel Montgomerie | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Frederick Johnson | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Anthony William Dumpleton | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Larisa Strickland | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Mrs Debbie Gowns | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
|
||||
Linda Ferguson | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.