Hanes ariannol ST CHRISTOPHER'S FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 207782
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.86m | £17.99m | £18.18m | £18.22m | £18.09m | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.43m | £18.44m | £18.22m | £18.18m | £18.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.38m | £3.67m | £9.63m | £9.15m | £8.85m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £403.00k | £177.00k | £365.00k | £323.06k | £255.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £129.00k | £169.00k | £299.00k | £251.00k | £476.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.71m | £17.81m | £17.81m | £17.96m | £17.60m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.00k | £14.00k | £2.00k | £0 | £18.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £67.00k | £2.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00k | £0 | £5.00k | £11.10k | £209.82k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £19.28m | £18.14m | £17.80m | £17.90m | £18.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £151.00k | £296.00k | £346.00k | £272.00k | £360.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £43.78k | £28.30k | £35.08k | £61.25k | £79.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £5.00k | £4.00k | £71.00k | £5.00k | £14.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.