Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau GEORGE SLADE JOLLIFFE
Rhif yr elusen: 247348-3
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 21.1.1896 AS VARIED BY SCHEMES OF 4.7.1911., 20.1.1943., 1.11.1965. AND 26.8.1986 AND RESOLUTION DATED 12.11.2013.
Gwrthrychau elusennol
THE MAINTENANCE AND UPKEEP OF ALMSHOUSES FOR THE BENEFIT OF POOR PERSONS OF GOOD CHARACTER WHO ARE NOT LESS THAN 55 YEARS OF AGE WHO ARE RESIDENT IN THE ANCIENT PARISHES OF CREWKERNE AND MISTERTON, WOOLMINSTONE, AND THE PARISH OF WEST CREWKERNE.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Hanes cofrestru
- 29 Mehefin 1966: Cofrestrwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.