Dogfen lywodraethu THE CONTEMPORARY ART SOCIETY
Rhif yr elusen: 208178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION ADOPTED 7 APRIL 1931 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 14 JUNE 1962,1 JULY 1981, 7 SEPTEMBER 1994 AND 24 NOVEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
OBJECTS ARE, FOR PUBLIC BENEFIT, TO PROMOTE AND ENCOURAGE THE EDUCATION IN, AND THE APPRECIATION AND DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY ART AND TO SECURE BY PURCHASE, GIFT, EXCHANGE, BEQUEST OR OTHERWISE CONTEMPORARY WORKS OF ART FOR PRESENTATION OR LOAN TO PUBLIC COLLECTIONS, MUSEUMS AND GALLERIES WHEREVER SITUATED
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL AND OVERSEAS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.