ymddiriedolwyr JOHN SAYER ALMSHOUSES
Rhif yr elusen: 208191
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Kurth | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||||||
Peter Shell | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||||||
Emma Jayne Williams | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||||||
Rev Stuart James Owen | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|||||||||
Richard William James Currie | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|||||||||
Diane Jennifer Skidmore | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||||||
Edward Meade Hatley | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|||||||||
CDRE TIM HENNESSEY | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|
||||||||
NICOLA DONNA BEADLE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.