ymddiriedolwyr THE CONCHOLOGICAL SOCIETY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Rhif yr elusen: 208205
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Walker | Cadeirydd | 01 May 2014 |
|
|
||||
Dr Matthew James Law | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Christopher Robin de Feu | Ymddiriedolwr | 15 April 2023 |
|
|
||||
Dr Keith Norman Alfred Alexander | Ymddiriedolwr | 17 April 2021 |
|
|
||||
Harry Amos Powell | Ymddiriedolwr | 17 April 2021 |
|
|
||||
Dr Brian James Goodwin | Ymddiriedolwr | 17 April 2021 |
|
|
||||
Patricia Anne Robbins | Ymddiriedolwr | 17 April 2021 |
|
|
||||
Margaret Elizabeth Cousins | Ymddiriedolwr | 28 March 2020 |
|
|
||||
Peter David Barfield | Ymddiriedolwr | 28 March 2020 |
|
|
||||
Professor Robert Andrew Duncan Cameron | Ymddiriedolwr | 06 April 2019 |
|
|
||||
Imogen Charmian Naomi Cavadino | Ymddiriedolwr | 06 April 2019 |
|
|
||||
Ron Carr | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
ANNA HOLMES | Ymddiriedolwr | 05 October 2015 |
|
|
||||
SIMON TAYLOR | Ymddiriedolwr | 04 September 2012 |
|
|||||
PETER TOPLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr MARTIN JOHN WILLING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr SEBASTIAN PAYNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROSEMARY ELIZABETH HILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BEN ROWSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR MIKE ALLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.