ymddiriedolwyr DERSINGHAM UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 208523
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRY SMEATON | Cadeirydd | 01 January 1990 |
|
|
||||
Patricia Mary Connell | Ymddiriedolwr | 23 January 2021 |
|
|
||||
Alan Cross | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|
||||
Brian Eldridge | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|
||||
CHRISTOPHER DAVEY | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||
PAUL Hatton | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||
MR TONY BUBB | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|||||
Rev MARK ANDREW CAPRON | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|||||
DENNIS MERVYN WRIGHT | Ymddiriedolwr | 02 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.