Hanes ariannol THE ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON
Rhif yr elusen: 208728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.68m | £66.86m | £58.82m | £79.51m | £79.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.67m | £71.07m | £58.13m | £70.89m | £75.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.82m | £7.65m | £6.45m | £6.37m | £5.30m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.80m | £7.45m | £11.60m | £9.34m | £5.69m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.43m | £12.38m | £6.62m | £16.24m | £16.77m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £49.79m | £46.39m | £37.95m | £53.75m | £55.99m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £263.00k | £246.00k | £144.00k | £115.00k | £573.00k | |
|
Incwm - Arall | £1.40m | £394.00k | £2.51m | £68.00k | £388.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £324.00k | £1.43m | £958.00k | £843.00k | £470.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £59.42m | £55.20m | £47.94m | £55.94m | £60.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £15.26m | £15.87m | £3.75m | £1.69m | £1.43m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £99.00k | £100.00k | £77.00k | £106.00k | £84.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £520.00k | £0 | £15.66m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £6.45m | £13.25m | £13.52m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.