ymddiriedolwyr THE ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON
Rhif yr elusen: 208728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Cracknell | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|||||
Loraine Woodhouse | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Dr May Chiao | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Athena Natassa Markides | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Richard Thomas Kimblin KC | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Professor James Cuthbert Smith FRS | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Paul Wilson | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|
||||
Dr Peter Christopher Higgins | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|
||||
David St John Jones | Ymddiriedolwr | 18 March 2020 |
|
|
||||
Shruti Ajitsaria | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
RICHARD JAMES SYKES | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|||||
Alexander Richard Brooks Large | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.