Dogfen lywodraethu FRIENDS OF HINCHINGBROOKE HOSPITAL
Rhif yr elusen: 208894
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MINUTES OF FUND DATED 12TH APRIL 1954, 22ND SEPTEMBER 1955, 11TH MARCH 1960, 19TH NOVEMBER 1984, 25TH NOVEMBER 1985,18TH AUGUST 1986 AND RE-ADOPTED 6 DECEMBER 1993
Gwrthrychau elusennol
PROVISION OF AMENITIES AND EXTRA COMFORTS FOR PATIENTS STAFF OF HINCHINGBROOKE HOSPITAL.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PARISH OF HUNTINGDON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.