ymddiriedolwyr SAXMUNDHAM WELFARE CHARITIES
Rhif yr elusen: 208932
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADY LUCILLE BATHO | Cadeirydd |
|
|
|||||
James Peter Charles Sandbach | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Jane Anderson | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Rev David Nathan Preece | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|||||
Jenny Mann | Ymddiriedolwr | 12 May 2016 |
|
|
||||
Jackey Phillips | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|
||||
David Willett | Ymddiriedolwr | 05 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.