Hanes ariannol THE SHA'ARE RAHAMIN CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 208947
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2007 | 31/01/2008 | 31/01/2009 | 31/01/2010 | 31/01/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £416 | £510 | £6.37k | £78 | £90 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.67k | £3.46k | £4.87k | £4.14k | £1.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.