Dogfen lywodraethu INTERNATIONAL SHEEP DOG SOCIETY
Rhif yr elusen: 209009
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION DATED 1960, AS AMENDED 5 FEBRUARY 1994, AMENDED 9TH FEBRUARY 2003, SEPTEMBER 2007 AND 28TH JANUARY 2008 as amended on 02 Feb 2018 as amended on 01 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND FOSTER THE BREEDING, TRAINING AND IMPROVEMENT IN THE INTERESTS AND FOR THE WELFARE OR BENEFIT OF THE COMMUNITY OF THE BREEDS OR STRAINS OF SHEEP DOGS, TO SECURE THE BETTER MANAGEMENT OF STOCK BY IMPROVING THE SHEPHERD'S DOG, AND TO ACHIEVE SUCH MAIN OBJECT BY SUCH MEANS AS THE SOCIETY MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL AND OVERSEAS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.