Hanes ariannol THE BRITISH COUNCIL
Rhif yr elusen: 209131
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (50 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.25bn | £1.29bn | £924.97m | £896.66m | £873.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.22bn | £1.30bn | £1.02bn | £942.31m | £925.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £40.85m | £42.05m | £30.90m | £74.10m | £24.90m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £223.84m | £236.69m | £182.19m | £206.65m | £188.20m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £184.23m | £186.70m | £144.50m | £183.44m | £165.30m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £872.67k | £578.42k | £322.87k | £287.35k | £366.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.06bn | £1.09bn | £762.36m | £706.13m | £695.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.71m | £3.38m | £2.21m | £1.49m | £5.14m | |
|
Incwm - Arall | £3.78m | £9.05m | £15.57m | £5.31m | £7.42m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.20bn | £1.28bn | £1.01bn | £935.23m | £914.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £204.29k | £44.94k | £69.47k | £44.15k | £37.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.89m | £11.80m | £7.24m | £7.67m | £7.69m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £19.61m | £228.03m | £208.88m | £103.86m | £13.51m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £15.68m | £13.70m | £6.81m | £7.04m | £11.02m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.