ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF ST GEORGES HOSPITAL
Rhif yr elusen: 209330
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (38 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL BREWER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Geoff Pickett | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||
Susan Davis | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||
JANET DAVIS | Ymddiriedolwr | 17 February 2015 |
|
|
||||
MARY ROMMENS | Ymddiriedolwr | 04 February 2014 |
|
|
||||
CHARLES MARK CHRISTOPHER LOWE | Ymddiriedolwr | 04 February 2014 |
|
|||||
SUSAN TALEGHANY | Ymddiriedolwr | 30 September 2013 |
|
|
||||
THERESA WHITE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.