Dogfen lywodraethu A T D FOURTH WORLD LIMITED
Rhif yr elusen: 209367
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 30 MARCH 1960, AS AMENDED 4 SEPTEMBER 1974, 22 SEPTEMBER 1995, 20 MARCH 1997 AND 26 SEPTEMBER 2002 as amended on 06 Mar 2018
Gwrthrychau elusennol
THE STRENGHENING THE TIES OF FAMILY LIFE IN ENGLAND AND WALES BY (INTER ALIA) THE ESTABLISHMENT AND CARRYING ON OF RESIDENTIAL HOMES OR CENTRES FOR THE ADMISSION OF COMPLETE FAMILIES IN NEED OF RECUPERATION AND REHABILITATION AND THE DOING OF ALL SUCH OTHER THINGS AS ARE INCIDENTAL OR CONDUCIVE TO THE ATTAINMENT OF THE ABOVE OBJECTS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.