ymddiriedolwyr A T D FOURTH WORLD LIMITED
Rhif yr elusen: 209367
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letitia Jane Patricia Mason | Cadeirydd | 17 June 2014 |
|
|
||||
Gertraud Ottilie Trivedi | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Lyle Barker | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Aye Aye Win Lemmers | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Simon Paul Christopher Haworth | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Ian Ralph Whitefoot | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Ms Anna Gupta | Ymddiriedolwr | 02 March 2015 |
|
|
||||
Thomas George Mayes | Ymddiriedolwr | 03 December 2014 |
|
|
||||
CAROLINE MICHELLE DAVIES | Ymddiriedolwr | 16 April 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.