ymddiriedolwyr THE WAKEFIELD BEQUEST
Rhif yr elusen: 209461
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anita Giles | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Keith Miles | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
Dudley Shipton | Ymddiriedolwr | 02 July 2019 |
|
|||||
Tim Prater | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|||||
David Lionel Godwin Owen | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|||||
JOHN ANTONY SCHONER MBE JP | Ymddiriedolwr | 17 July 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.