Hanes ariannol THE WOODLANDS HOUSE OF PRAYER
Rhif yr elusen: 209651
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 30/04/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £684.62k | £600.35k | £542.63k | £522.00k | £656.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £722.10k | £603.60k | £475.64k | £471.04k | £687.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £23.09k | £18.91k | £26.79k | £18.22k | £30.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.64k | £12.51k | £15.52k | £20.74k | £21.29k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £647.88k | £568.82k | £500.30k | £482.84k | £604.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9 | £8 | £18 | £23 | £46 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £100 | £0 | £179 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £1.00k | £0 | £2.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £697.10k | £597.54k | £465.04k | £457.38k | £670.34k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.00k | £6.06k | £10.60k | £13.66k | £17.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.