Hanes ariannol THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST IN BOSTON, MASSACHUSETTS, COMMITTEE FOR CHRISTIAN SCIENCE NURSING ACTIVITIES (UK)
Rhif yr elusen: 209731
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2007 | 30/04/2008 | 30/04/2009 | 30/04/2010 | 30/04/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £305 | £0 | £3.09k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.86k | £0 | £0 | £0 | £1.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.