ymddiriedolwyr THE MACDOUGALL TRUST
Rhif yr elusen: 209743
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACQUELINE MARY CLAIRE CARLYLE-CLARKE | Cadeirydd | 17 June 1993 |
|
|
||||
Dr Geoffrey Edward Alan Sparrow | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Nigel Geoffrey Over | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Helen Palmer | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Jennifer Anne Kretz | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
||||
LADY CAROLINE SALT | Ymddiriedolwr | 27 March 2012 |
|
|||||
MARTIN GEORGE TAYLOR BA, CQSW | Ymddiriedolwr | 02 March 2010 |
|
|
||||
MICHAEL ALFRED PALMER | Ymddiriedolwr | 19 June 2001 |
|
|
||||
ANDREA VALENTINE LEA | Ymddiriedolwr | 20 October 1994 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.