Hanes ariannol THE GEORGIAN GROUP
Rhif yr elusen: 209934
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £697.82k | £654.12k | £453.40k | £541.51k | £580.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £745.72k | £752.34k | £599.04k | £656.51k | £614.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £46.74k | £47.37k | £48.80k | £49.95k | £54.46k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £223.59k | £372.93k | N/A | £138.83k | £192.12k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £310.99k | £169.40k | N/A | £210.54k | £207.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £95.48k | £69.80k | N/A | £106.56k | £104.30k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £67.76k | £41.98k | N/A | £62.68k | £76.24k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £22.90k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £88.09k | £233.09k | N/A | £5.96k | £23.27k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £533.35k | £571.13k | N/A | £545.93k | £532.19k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £212.37k | £181.21k | N/A | £110.57k | £82.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.80k | £11.03k | N/A | £12.97k | £12.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £10.00k | N/A | £11.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £29.24k | £28.17k | N/A | £30.68k | £29.89k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.