Hanes ariannol THE CHRISTIAN COMMUNITY IN GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 210029
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £605.38k | £1.42m | £693.43k | £1.14m | £707.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £809.28k | £813.53k | £1.22m | £894.17k | £902.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £436.62k | £844.13k | £441.68k | £702.98k | £480.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £161.64k | £163.61k | £23.62k | £16.01k | £39.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.12k | £6.05k | £118.13k | £161.74k | £172.16k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £403.96k | £110.00k | £255.39k | £14.66k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00k | £373.99k | £46.69k | £294.15k | £73.53k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £809.28k | £813.53k | £765.33k | £858.56k | £872.26k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £450.91k | £35.60k | £30.39k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £43.89k | £68.33k | £42.83k | £20.97k | £11.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £450.91k | £35.60k | £30.39k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.