Hanes ariannol ROYAL BRITISH LEGION INDUSTRIES LTD.
Rhif yr elusen: 210063
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.30m | £19.48m | £19.80m | £21.57m | £25.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.42m | £19.24m | £18.81m | £20.60m | £23.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.19m | £1.37m | £1.70m | £1.12m | £4.49m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £240.00k | £245.00k | £225.14k | £32.21k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.48m | £3.80m | £3.31m | £4.79m | £4.04m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.64m | £15.47m | £15.81m | £16.37m | £17.54m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £224.00k | £203.00k | £89.00k | £65.06k | £93.97k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £596.00k | £341.68k | £4.27m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £67.00k | £0 | £56.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £19.57m | £18.12m | £17.61m | £19.09m | £21.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £851.00k | £1.11m | £1.20m | £1.51m | £1.59m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £109.00k | £105.86k | £0 | £131.00k | £270.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £66.00k | £66.00k | £571.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.