Dogfen lywodraethu LYDNEY WAR MEMORIAL (ALMSHOUSES) TRUST
Rhif yr elusen: 210587
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 28/11/1983 AS AMENDED BY SCHEME DATED 21/03/2014 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 28/04/2014 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 14/07/2014 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 28/04/2015
Gwrthrychau elusennol
RESIDENTS SHALL BE A) AGED AND IN NEED, AND B) INHABITANTS OR FORMER INHABITANTS OF THE PARISH OF LYDNEY WITH A PREFERENCE TO THOSE WHO HAVE SERVED IN THE ARMED FORCES OF THE CROWN.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PARISH OF LYDNEY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.