Dogfen lywodraethu CPRE Norfolk
Rhif yr elusen: 210706
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 29TH NOVEMBER 1933 AS AMENDED ON 25TH APRIL 1970, 17TH APRIL 1972, 26TH APRIL1993, 28TH MAY 2002 AND 20TH MAY 2003 as amended on 30 May 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ENCOURAGE (A) THE IMPROVEMENT, PROTECTION AND ENHANCEMENT OF THE COUNTRYSIDE OF NORFOLK, ITS TOWNS, VILLAGE AND NOTABLE BUILDINGS AND (B) A THRIVING AND SUSTAINABLE RURAL ENVIRONMENT
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE COUNTY OF NORFOLK
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.