Hanes ariannol PROBATION OFFICERS SAMARITAN TRUST
Rhif yr elusen: 210763
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.27k | £1.30k | £1.27k | £1.85k | £1.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.14k | £1.46k | £1.30k | £1.27k | £1.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.