ymddiriedolwyr THE HENRY GILDER DRAKE CHARITY
Rhif yr elusen: 211288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINA FISHER | Cadeirydd | 12 April 2021 |
|
|||||
Ron George Pratt | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|||||
JOANNA JEFFERY | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||
ROBERT BOYCE | Ymddiriedolwr | 21 May 2020 |
|
|||||
JEAN MARGARET HAWKES | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|||||
PETER ALLEN DAVEY | Ymddiriedolwr | 28 May 2019 |
|
|||||
PENELOPE ANN CHANNER | Ymddiriedolwr | 24 October 2018 |
|
|||||
BRIAN NOYE | Ymddiriedolwr | 04 October 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.