Dogfen lywodraethu ALEXANDRA ROSE CHARITY
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30 AUG 1933 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16 JUL 1975 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08 JAN 1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16 FEB 1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06 DEC 2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 14 NOV 2008 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 28 APR 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 19 SEP 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE IN REMEMBRANCE OF HER MAJESTY QUEEN ALEXANDRA CHARITABLE PURPOSES IN GREATER LONDON AND THE NEIGHBOURHOOD THEREOF AND ELSEWHERE IN THE UNITED KINGDOM.
Maes buddion
PRIMARILY LONDON, ITS SUBURBS AND NEIGHBOURHOOD
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.