ymddiriedolwyr STAINES PAROCHIAL CHARITY
Rhif yr elusen: 211653
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE ANNE BANNISTER | Cadeirydd | 13 June 2011 |
|
|||||
Rev Bev Bradbury | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Murray Ransom | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
June Stillwell | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Jean Pinkerton | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
Nick Wood-Dow | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
DAPHNE HARMAN | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Denise Turner-Stewart | Ymddiriedolwr | 17 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.