ymddiriedolwyr ALEXANDER AND MARGARET OGILVIE CLUB CHARITY
Rhif yr elusen: 211678
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT OGILVIE | Cadeirydd |
|
||||||||
Hamish Ogilvie | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|||||||
ERIC ATKINSON | Ymddiriedolwr | 10 April 2018 |
|
|||||||
CHRISTOPHER PAUL BURRELL-SAWARD | Ymddiriedolwr | 06 November 2015 |
|
|||||||
KATHERINE LINDSAY SHADBOLT | Ymddiriedolwr | 17 March 2015 |
|
|||||||
Francis Paul | Ymddiriedolwr | 17 March 2015 |
|
|
||||||
PHILIP HENRY HARDIMAN | Ymddiriedolwr | 21 April 2011 |
|
|||||||
SHELLEY GEORGETTE COWLIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.