Hanes ariannol RICHARDSON TRUST (OTHERWISE KNOWN AS THE CHARITY FOR THE PROMOTION AND ENCOURAGEMENT OF ORIGINAL RESEARCH INTO THE NATURE OF MAN)
Rhif yr elusen: 211891
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.29k | £3.41k | £3.99k | £3.19k | £3.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.05k | £3.80k | £3.85k | £2.60k | £3.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.