Hanes ariannol ANDREW ANDERSON TRUST
Rhif yr elusen: 212170
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £514.55k | £550.08k | £477.30k | £418.06k | £382.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £603.60k | £635.86k | £561.37k | £543.36k | £522.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £514.55k | £550.08k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £534.93k | £559.74k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £68.67k | £76.12k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.98k | £5.39k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £343.45k | £418.70k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £68.67k | £76.12k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.