Hanes ariannol THE BRITISH PSYCHOANALYTICAL SOCIETY (INCORPORATING THE INSTITUTE OF PSYCHOANALYSIS)
Rhif yr elusen: 212330
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.06m | £2.11m | £1.95m | £2.48m | £2.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.60m | £2.44m | £2.04m | £1.82m | £2.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £364.14k | £345.46k | £323.88k | £635.13k | £401.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.52m | £1.59m | £1.44m | £1.40m | £1.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £177.39k | £165.15k | £175.19k | £163.76k | £158.66k | |
|
Incwm - Arall | £484 | £2.03k | £5.15k | £286.16k | £127.22k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £323.88k | £311.65k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.57m | £2.43m | £2.01m | £1.79m | £2.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £30.22k | £14.27k | £22.87k | £32.71k | £32.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £128.80k | £142.69k | £131.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £30.22k | £0 | £22.87k | £32.71k | £32.31k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.