Hanes ariannol LORD LEVERHULME'S CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 212431
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £792.48k | £695.47k | £587.11k | £861.36k | £935.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.82m | £1.32m | £437.05k | £494.11k | £678.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £792.48k | £695.47k | £587.11k | £861.36k | £935.82k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.69m | £1.18m | £305.34k | £360.43k | £545.90k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £135.20k | £138.60k | £131.71k | £133.68k | £133.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.54k | £5.93k | £6.42k | £7.87k | £7.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.67m | £1.16m | £287.41k | £341.05k | £525.22k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £135.20k | £138.60k | £131.71k | £133.68k | £133.04k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.