ymddiriedolwyr MARGATE AND DR PEETE'S CHARITY
Rhif yr elusen: 212503
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL TOMLINSON | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|||||
Anthony Richard John | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
patricia Daniels | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|
||||
SALLY FINDLAY MRS | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||
SARAH FRIEND | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||
SHIRLEY TOMLINSON | Ymddiriedolwr | 26 July 2011 |
|
|||||
JEFFREY KIRKPATRICK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.