ymddiriedolwyr THE PALESTINE EXPLORATION FUND
Rhif yr elusen: 212538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr John MacDermot | Cadeirydd | 27 June 2022 |
|
|
||||
Professor Louise Anne Martin | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Professor Joan Elizabeth Taylor | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Dr Linda Hulin | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Richard Alan Rizzo Hills | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Nicola Joan Margaret Elvin | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Amy Elizabeth Hitchcock | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Ray Bruce | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Dr Daniel Kenneth Reynolds | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|||||
Dr Charlotte Whiting | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Prof. Jennifer Anne Baird | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
Dr Zeina Khouri Klink | Ymddiriedolwr | 30 June 2020 |
|
|
||||
John William Ritzema | Ymddiriedolwr | 30 June 2020 |
|
|
||||
Stephen Derek Sutton | Ymddiriedolwr | 03 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.