Dogfen lywodraethu NUFFIELD OXFORD HOSPITALS FUND
Rhif yr elusen: 212575
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 04 DEC 1937 AS AMENDED BY SCHEME DATED 01 JUL 1952 AS AMENDED BY SCHEME DATED 22 DEC 1953 AS AMENDED BY SCHEME DATED 19 MAY 1976 AS AMENDED BY SCHEME DATED 06 MAR 1998 AS AMENDED ON 03 AUG 2005 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 15 MAY 2017 AS AMENDED ON 21 FEB 2020 as amended on 03 Jun 2024
Gwrthrychau elusennol
For the purposes of raising of the standards of the Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust in order to assist the development and carrying on of the Oxford University Medical School.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
OXFORDSHIRE AND BERKSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.