Hanes ariannol ASHBURNHAM CHRISTIAN TRUST
Rhif yr elusen: 212755
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.26m | £2.36m | £1.06m | £1.86m | £2.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.18m | £2.37m | £1.29m | £1.59m | £2.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £39.86k | N/A | £24.66k | £82.37k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £182.89k | £223.84k | £340.89k | £301.75k | £299.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £373.03k | £336.37k | £141.04k | £321.79k | £316.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.65m | £1.75m | £260.08k | £1.08m | £1.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.97k | £7.83k | £4.35k | £20.43k | £25.58k | |
|
Incwm - Arall | £40.74k | £41.64k | £312.93k | £114.40k | £42.51k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £19.30k | £9.40k | £22.59k | £12.85k | £299.48k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.05m | £2.24m | £1.26m | £1.51m | £2.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £134.94k | £128.92k | £37.43k | £80.82k | £104.39k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.43k | £0 | £14.20k | £15.53k | £10.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.