ymddiriedolwyr THE ANGLO CHILEAN SOCIETY
Rhif yr elusen: 212778
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiona Jennifer Clouder Richards | Cadeirydd | 05 April 2022 |
|
|
||||
Jose Perez | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Dr Marcos Dario Stuardo Concha | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||
Guiermo Claudio Duran | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||
Claudia Iglesias Acuna Dempster | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||
Catalina Herrera | Ymddiriedolwr | 26 February 2018 |
|
|
||||
Fabiana Jaramillo | Ymddiriedolwr | 26 February 2018 |
|
|||||
MAGDALENA JONES | Ymddiriedolwr | 07 March 2017 |
|
|
||||
Peter West | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||
MONICA VOLPIN | Ymddiriedolwr | 23 March 2012 |
|
|
||||
CARMEN LIBERA PEARSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT NORMAN HART | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALASDAIR GRANT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.