Dogfen lywodraethu ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF ENGLAND
Rhif yr elusen: 212808
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTERS OF 22/03/1800, 13/02/1822, 14/09/1843, 18/03/1852, 08/09/1859, 20/07/1888, 22/12/1899, 19/08/26, 20/05/47 AND 10/09/57, SUPPLEMENTAL CHARTERS 16 FEB 77, 26 JULY 88 AND 11 FEB 1992, SCHEMES 21 AUG 92, 18 JAN 94, 21 MAR 94 AND 23 JUNE 94 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 11 FEB 2015
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION AND ENCOURAGEMENT OF THE STUDY AND PRACTICE OF THE ART AND SCIENCE OF SURGERY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.