ymddiriedolwyr HIMBLETON PARISH HALL
Rhif yr elusen: 213118
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donald Gordon Worthy | Cadeirydd | 15 September 2023 |
|
|
||||
Sarah Jane Bradnick | Ymddiriedolwr | 12 April 2024 |
|
|
||||
Patricia Clare Jelfs | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|
||||
Richard Kevin Hunter | Ymddiriedolwr | 22 April 2022 |
|
|
||||
Catherine Geraldine Hunter | Ymddiriedolwr | 22 April 2022 |
|
|
||||
Danny Cheung | Ymddiriedolwr | 20 April 2019 |
|
|
||||
Jacqueline Cheung | Ymddiriedolwr | 20 April 2019 |
|
|
||||
DAVID JOHN PLUMMER | Ymddiriedolwr | 10 April 2015 |
|
|||||
SUSAN CAROLYN PLUMMER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR TED JACKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS J JACKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR B GEORGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS S ROGERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.