Hanes ariannol SCRIPTURE UNION
Rhif yr elusen: 213422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.45m | £4.87m | £4.53m | £4.40m | £4.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.20m | £5.55m | £4.17m | £4.53m | £5.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £20.00k | N/A | £1.53k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.68m | £3.33m | £3.62m | £3.48m | £3.24m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.69m | £1.46m | £828.00k | £863.00k | £1.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £85.00k | £86.00k | £55.00k | £54.00k | £64.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £20.00k | £0 | £2.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.19m | £789.00k | £1.09m | £1.10m | £1.15m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.65m | £5.12m | £3.74m | £4.08m | £4.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £545.00k | £425.00k | £426.00k | £456.00k | £465.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £60.00k | £54.00k | £43.00k | £48.00k | £55.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £420.00k | £273.00k | £244.00k | £166.00k | £225.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £12.00k | £13.00k | £13.00k | £16.00k | £16.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.