ymddiriedolwyr WARWICKSHIRE MARK BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 213476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR JAMES STEPHEN WRIGHT | Cadeirydd |
|
||||||
Howard Leslie Smith | Ymddiriedolwr | 18 November 2023 |
|
|||||
George Robert Harrison | Ymddiriedolwr | 18 November 2023 |
|
|
||||
David Philip Fair | Ymddiriedolwr | 20 November 2021 |
|
|
||||
Ian David Belsham | Ymddiriedolwr | 21 November 2020 |
|
|
||||
Neil Edwin Austin Watkin | Ymddiriedolwr | 24 November 2018 |
|
|
||||
PAUL FRANK MASON | Ymddiriedolwr | 21 November 2015 |
|
|
||||
Andrew Rowland Armbrister | Ymddiriedolwr | 21 November 2015 |
|
|
||||
Philip Wills | Ymddiriedolwr | 22 November 2014 |
|
|
||||
Mr R Nigel Clemson | Ymddiriedolwr | 06 December 2013 |
|
|
||||
JOHN DAVID EVANS | Ymddiriedolwr | 07 March 2012 |
|
|
||||
CEDRIC FRANK STILES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.