Hanes ariannol THE INSTITUTION OF GAS ENGINEERS AND MANAGERS
Rhif yr elusen: 214011
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.87m | £2.14m | £2.18m | £2.07m | £2.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.98m | £2.25m | £1.93m | £2.27m | £2.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £103.49k | £39.84k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.12k | £2.13k | £52.38k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £69.77k | £84.56k | £0 | £27.97k | £57.65k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.71m | £1.96m | £2.03m | £1.95m | £2.30m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £87.12k | £94.44k | £75.24k | £84.77k | £90.91k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £24.46k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.94m | £2.21m | £1.91m | £2.25m | £2.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £38.78k | £41.32k | £17.23k | £10.99k | £26.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £368.89k | £23.10k | £0 | £10.57k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17.27k | £0 | £0 | £7.97k | £7.85k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.